江苏省委常委名单
陈云担任过什么职位以及做过哪些贡献
他是第八届党中央副主席,就共产党党内的经济学家。他在政治领域、军事领域、经济领域,都有杰出的贡献,是受到全党热爱、尊敬的革命家。
一是,陈云曾在上海主持中央特科工作时,去鲁迅家中接应时任党的总书记瞿秋白,与鲁迅也有一面之缘,可惜后续再未见面。
党的十四大以后,陈云同志从领导岗位上完全退下来,但他依然高度关注党和人民事业的发展,始终不渝地支持党中央的工作,直到生命的最后一息。
江苏省委组织部历任部长副部长有没有姓吴的
吴政隆:中共第十九届中央委员、江苏省委副书记,江苏省人民政府省长、省政府党组书记;任振鹤:中共江苏省委副书记。
1981年起共青团江苏省委副书记、团十一届中央委员;1983年起江苏省委组织部副部长;1986年起江苏省委常委、组织部长;1991年起江苏省委常委、南京市委书记、十四届中央候补委员;1995年江苏省委副书记。
第三野战军第8兵团第24军第71师首任政治委员(师长梁金华),杭州市军管会公安部副部长,宁波市军管会公安部部长,中共宁波地委书记兼军分区政治委员(司令员谢富林)。
5个。根据查询江苏省宣传部公开的相关资料显示,江苏省就任的宣传部副部长一共有5个,各有分工,各司其职,职责主要是协助部长处理宣传部日常工作。
韩培信(1921年10月-年1月15日),男,1921年10月生,江苏响水人。1940年8月加入中国共产党。1939年7月参加革命工作。1975年10月任江苏省革委会副主任、中共江苏省委常委、省委书记。1977年10月任轻工业部副部长、党组副书记。
干部三处处长; 2003年08月起,江苏省委组织部副部长;2011年03月起,南京市委常委、组织部部长;2015年01月起,南京市委常委、组织部部长,市政协副主席; 2015年04月起,南京市政协副主席。省十一届人大代表。
本文来自作者[是你的音华呀]投稿,不代表亿识号立场,如若转载,请注明出处:https://zhishi.yis6.com/kepu/10243.html
评论列表(4条)
我是亿识号的签约作者“是你的音华呀”!
希望本篇文章《江苏省委组织部领导 江苏省委常委名单》能对你有所帮助!
本站[亿识号]内容主要涵盖:全面的生活百科知识大全,包括美食、娱乐、家居、时尚、旅游与网络知识等
本文概览:江苏省委常委名单陈云担任过什么职位以及做过哪些贡献他是第八届党中央副主席,就共产党党内的经济学家。他在政治领域、军事领域、经济领域,都有杰出的贡献,是受到全党热爱、尊敬的革命家...